Michaela Fuder Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2016 (8 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | BYMA (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 0' DKK BYMA. Holding IVS (2019) |
Største gæld: | 0' DKK BYMA. Holding IVS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af BYMA (8 år 9 måneder) |
Det startede i 2016 i BYMA (tidligere by MA v/Michaela Andersen) i rollen som Ejer. Michaela Fuder Andersen erhvervede virksomheden BYMA d. 1. januar 2016. Michaela har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer har Michaela nu bestreddet i 8 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor organisering af kongresser, messer og udstillinger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BYMA
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (11)
-
BYMA. Holding IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2020
Registreringsdato: 30.11.2020 -
BYMA. Holding IVS
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2020
Registreringsdato: 30.11.2020 -
Tech Leaders Network IVS
Fratrådt som direktørDato: 27.01.2020
Registreringsdato: 27.01.2020
Blå bog (fortsat)
Michaela har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
01.01.2019 - 30.11.2020
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
21.01.2019 - 27.01.2020
Ejerandel: 25% -
Stifter, Direktør og Ejer
24.05.2018 - 28.02.2019
Ejerandel: 100%