Rasmus Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 22. sep. 2008 (15 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Murerfirmaet Rasmus Christensen (Ejer) |
Største overskud: | 4.801' DKK Hvedevænget Løvel ApS (2020-21) |
Største underskud: | -197' DKK Murerfirmaet Rasmus Christensen ApS (Nu: CBH ejendomme ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 8.775' DKK CBH Ejendomme Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 39.340' DKK Toftevænget Ørum ApS (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Murerfirmaet Rasmus Christensen ApS (Nu: CBH ejendomme ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af MRC Holding Vejrumbro ApS (9 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2008 i Murerfirmaet Rasmus Christensen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Rasmus Christensen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Rasmus i 6 år 9 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor murere. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MRC Holding Vejrumbro ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
CBH Ejendomme Holding ApS
Via MRC Holding Vejrumbro ApS -
CBH ejendomme ApS
Via CBH Ejendomme Holding ApS -
Multi Boliger ApS
Via CBH Ejendomme Holding ApS -
Hvedevænget Løvel ApS
Via CBH Ejendomme Holding ApS -
Toftevænget Ørum ApS
Via CBH Ejendomme Holding ApS -
Vejrumbro Boliger ApS
Via CBH Ejendomme Holding ApS
Direktørposter (1)
-
MRC Holding Vejrumbro ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.2015
Tidslinje (6)
-
Murerfirmaet Rasmus Christensen ApS (Nu: CBH ejendomme ApS)
Fratrådt som direktørDato: 05.10.2021
Registreringsdato: 05.10.2021 -
Murerfirmaet Rasmus Christensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2015
Registreringsdato: 30.06.2015 -
Murerfirmaet Rasmus Christensen ApS (Nu: CBH ejendomme ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 27.03.2015
Registreringsdato: 27.03.2015
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
18.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26,67% -
Reel ejer
22.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
30.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
08.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Rasmus Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MRC Holding Vejrumbro ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.133' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet CBH Ejendomme Holding ApS (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Rasmus Christensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor MRC Holding Vejrumbro ApS fremviste et overskud på 1.991' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor Murerfirmaet Rasmus Christensen ApS (Nu: CBH ejendomme ApS) fremviste et underskud på 197' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.434' DKK (Toftevænget Ørum ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 26' DKK (Vejrumbro Boliger ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.775' DKK (CBH Ejendomme Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 19' DKK (Vejrumbro Boliger ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Jeppe Steinicke Hartz.