Charlotte Kasandra Tørnby
Erhvervsaktiv siden: | 12. jun. 2008 (16 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | lukket (Ejer) |
Største overskud: | 374' DKK SARD KOPENHAGEN ApS (2016) |
Største underskud: | -495' DKK SARD KOPENHAGEN ApS (2019) |
Største egenkapital: | 455' DKK Kasandra Holding ApS (2018) |
Største gæld: | 1.620' DKK SARD KOPENHAGEN ApS (2021) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos SARD KOPENHAGEN ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af lukket (16 år 3 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2008 i lukket (tidligere Kasandra of Copenhagen Charlotte Kasandra Tørnby) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Charlotte Kasandra Tørnby der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Charlotte i 16 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 30. september 2024.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden undervisning i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 6. november 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kasandra Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SARD KOPENHAGEN ApS
Via Kasandra Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Kasandra Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2016 -
SARD KOPENHAGEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.04.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Kasandra Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.06.2016
Registreringsdato: 30.06.2016 -
Kasandra Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.06.2016
Registreringsdato: 30.06.2016 -
SARD KOPENHAGEN ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 29.06.2016
Registreringsdato: 29.06.2016
Blå bog (fortsat)
Charlotte har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
12.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
25.04.2013 - 29.06.2016
Direktør
25.04.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.06.2016 - 31.12.2023
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,5%
Charlotte Kasandra Tørnby er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kasandra Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 0' DKK. Igennem holdingselskabet Kasandra Holding ApS har Charlotte derfor også ejerandele i SARD KOPENHAGEN ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Charlotte Kasandra Tørnby, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor SARD KOPENHAGEN ApS kunne offentliggøre et overskud på 374' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor SARD KOPENHAGEN ApS kunne offentliggøre et underskud på 495' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 111' DKK (SARD KOPENHAGEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 0' DKK (Kasandra Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -359' DKK (SARD KOPENHAGEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Charlotte' netværk er Ali Rasul Abdullah Al-Kazzaly.