Lærke Duus Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 18. okt. 1996 (27 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | NEMESIS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lærke's Mad v/Lærke Duus Hansen (16 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1996 i NEMESIS ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lærke Duus Jensen i 3 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 14. juli 2000.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor restauranter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 5. marts 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lærke's Mad v/Lærke Duus Hansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Lærke's Mad v/Lærke Duus Hansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2008
Registreringsdato: 01.10.2008 -
NEMESIS ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.07.2000
Registreringsdato: 14.07.2000 -
NEMESIS ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.10.1996
Registreringsdato: 18.10.1996
Blå bog (fortsat)
Lærke har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
18.10.1996 - 14.07.2000
Ejerandel: Intet ejerskab