Peter Hauge Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2008 (16 år) |
Karrieren startede hos: | Expo Business v/Peter H. Johansen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Expo Business v/Peter H. Johansen (16 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2008 ved Expo Business v/Peter H. Johansen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Peter Hauge Johansen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Peter nu besiddet i 16 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor organisering af kongresser, messer og udstillinger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Expo Business v/Peter H. Johansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
EXPO BUSINESS ApS (Nu: EXPOBUSINESS ApS)
Fratrådt som direktørDato: 29.10.2013
Registreringsdato: 29.10.2013 -
EXPO BUSINESS ApS (Nu: EXPOBUSINESS ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 20.02.2012
Registreringsdato: 20.02.2012 -
Expo Business v/Peter H. Johansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2008
Registreringsdato: 01.10.2008
Blå bog (fortsat)
Peter har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
20.02.2012 - 29.10.2013
Ejerandel: Intet ejerskab