Pernille Wiis Weiss
Erhvervsaktiv siden: | 20. dec. 2011 (12 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | GLORIA MUNDI CARE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.036' DKK FONDEN DIAKONISSEHUSET SANKT LUKAS STIFTELSEN (2019) |
Største underskud: | -11.809' DKK FONDEN DIAKONISSEHUSET SANKT LUKAS STIFTELSEN (2022) |
Største egenkapital: | 334.426' DKK FONDEN DIAKONISSEHUSET SANKT LUKAS STIFTELSEN (2020) |
Største gæld: | 40.461' DKK FONDEN DIAKONISSEHUSET SANKT LUKAS STIFTELSEN (2020) |
Flest årsværk: | 245 årsværk hos FONDEN DIAKONISSEHUSET SANKT LUKAS STIFTELSEN (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Wiisdom Holding ApS (10 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2011 i GLORIA MUNDI CARE ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Pernille Wiis Weiss i 1 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 10. juni 2013.
I dag arbejder virksomheden med detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 51' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Wiisdom Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Wiisdom Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.11.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
FONDEN DIAKONISSEHUSET SANKT LUKAS STIFTELSEN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.01.2024
Registreringsdato: 29.01.2024 -
FONDEN DIAKONISSEHUSET SANKT LUKAS STIFTELSEN
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021 -
MEP Pernille Weiss (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020
Blå bog (fortsat)
Pernille har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer
09.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Direktør
25.11.2013 - Stadig aktiv
Ejer
26.11.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2021 - 29.01.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.11.2019 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Pernille Wiis Weiss er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Wiisdom Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 455' DKK. Igennem holdingselskabet Wiisdom Holding ApS har Pernille derfor også ejerandele i & .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Pernille Wiis Weiss, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor PWT HEALTH HOLDING ApS (Nu: Wiisdom Holding ApS) kunne offentliggøre et overskud på 781' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor ARCHIMED A/S (Nu: ARCHIMED ApS) kunne offentliggøre et underskud på 1.695' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 51' DKK (GLORIA MUNDI CARE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.058' DKK (FONDEN DIAKONISSEHUSET SANKT LUKAS STIFTELSEN).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 313.396' DKK (FONDEN DIAKONISSEHUSET SANKT LUKAS STIFTELSEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 382' DKK (GLORIA MUNDI CARE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Pernille' netværk er Kai Kristian Wøldike Bested.