Emrah Karci
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2008 (16 år) |
Karrieren startede hos: | Egedal Tagservice v/Emrah Karci (Ejer) |
Største overskud: | 481' DKK Egedal Tagservice ApS (2019) |
Største underskud: | -121' DKK Egedal Tagservice ApS (2016) |
Største egenkapital: | 759' DKK Egedal Tagservice ApS (2023) |
Største gæld: | 1.422' DKK Egedal Tagservice ApS (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Egedal Tagservice ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af Egedal Tagservice ApS (8 år 7 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2008 i Egedal Tagservice v/Emrah Karci (tidligere We Clean v/Emrah Karci) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Emrah Karci der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Emrah i 7 år 1 måned, inden stoppet d. 11. november 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 7. januar 2016.
Direktørposter (2)
-
Egedal Tagservice ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.08.2024 -
ETA udlejning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.10.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Egedal Tagservice ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.08.2024
Registreringsdato: 26.08.2024 -
Egedal Tagservice ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.08.2024
Registreringsdato: 25.08.2024 -
Emrah Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 17.07.2024
Registreringsdato: 17.07.2024
Blå bog (fortsat)
Emrah har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
11.01.2016 - 25.08.2024
Direktør og Reel ejer
26.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Direktør og Ejer
17.12.2019 - 17.07.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
18.12.2019 - 30.08.2021
Reel ejer
18.12.2019 - Stadig aktiv
Direktør
08.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2008 - 11.11.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Emrah Karci er desuden indehaver af holdingselskabet ETA udlejning ApS (100% ejerskab). Gennem holdingselskabet ETA udlejning ApS ejes der også andele i & .
Se også koncerndiagram for Emrah Karci, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Egedal Tagservice ApS fremviste et overskud på 481' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor Egedal Tagservice ApS fremviste et underskud på 121' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 182' DKK (Egedal Tagservice ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4' DKK (Emrent ApS (Nu: ETA udlejning ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 759' DKK (Egedal Tagservice ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 20' DKK (Emrent ApS (Nu: ETA udlejning ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Emrah' netværk er Ali Ata.