Torben Clausen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1998 (26 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET AF 1. APRIL 2001 (Direktør) |
Største overskud: | 6.708' DKK K/S DIFKO SJÆLLAND II (2021) |
Største underskud: | -7.714' DKK K/S DIFKO ESBJERG I (2015) |
Største egenkapital: | 17.343' DKK K/S DIFKO SJÆLLAND II (2021) |
Største gæld: | 92.159' DKK A/S DIFKO BOLIG - ÅRHUS (Nu: EJENDOMSSELSKABET GREVE A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos FONDEN FOR HERNING VANDRERHJEM (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af KODIF ESBJERG 1 ApS (15 år 9 måneder) |
Det hele startede i 1998 i AKTIESELSKABET AF 1. APRIL 2001 (tidligere A/S HERNING PENGESKABSFABRIK) i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Torben Clausen i 1 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 1. november 1999.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 18. maj 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Clausen-Erhverv.dk ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Clausen-Erhverv.dk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2020
Tidslinje (56)
-
K/S DIFKO ESBJERG I (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 04.11.2022
Registreringsdato: 04.11.2022 -
KODIF ESBJERG 1 ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 27.10.2022
Registreringsdato: 27.10.2022 -
K/S DIFKO ESBJERG I
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022
Blå bog (fortsat)
Torben har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
12.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
08.03.2007 - 22.09.2019
Ejer
06.09.2016 - 04.11.2022
Bestyrelsesmedlem
11.12.2019 - 01.03.2022
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
31.12.2006 - 27.10.2022
Bestyrelsesmedlem
08.03.2007 - 01.03.2022
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
15.12.2015 - 01.01.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor K/S DIFKO ESBJERG I kunne fremvise et overskud på 1.625' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor K/S DIFKO ESBJERG I kunne fremvise et underskud på 778' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.628' DKK (A/S DIFKO BOLIG - ÅRHUS (Nu: EJENDOMSSELSKABET GREVE A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 729' DKK (FONDEN FOR HERNING VANDRERHJEM).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.915' DKK (A/S DIFKO BOLIG - ÅRHUS (Nu: EJENDOMSSELSKABET GREVE A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 160' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO VEJLE I ApS (Nu: KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO VARDE I ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Søren Fejerskov Jørgensen.