Cathrine Kastberg Reimann
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2008 (15 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Qee v/Cathrine Kastberg Reimann (Ejer) |
Største overskud: | 862' DKK REYY ApS (Nu: Holdingselskabet REYY ApS) (2022) |
Største underskud: | -32.380' DKK Landfolk A/S (2023) |
Største egenkapital: | 16.766' DKK Landfolk A/S (2022) |
Største gæld: | 19.424' DKK Landfolk A/S (2023) |
Flest årsværk: | 39 årsværk hos Landfolk A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Vuggestuen Evigglad privat S/I (4 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2008 ved Qee v/Cathrine Kastberg Reimann som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Cathrine Kastberg Reimann der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Cathrine i 7 måneder, før fratrædelsen den 14. maj 2009.
Virksomheden opererede indenfor branchen ikke-specialiseret engroshandel. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 14. maj 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Holdingselskabet REYY ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Holdingselskabet REYY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2020
Tidslinje (6)
-
Landfolk A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2023
Registreringsdato: 15.03.2023 -
Landfolk A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2021
Registreringsdato: 01.02.2021 -
REYY ApS (Nu: Holdingselskabet REYY ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.09.2020
Registreringsdato: 29.09.2020
Blå bog (fortsat)
Cathrine har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
29.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2021 - 15.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
30.11.2017 - 16.05.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
28.11.2017 - 24.01.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.10.2008 - 14.05.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Cathrine Kastberg Reimann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Holdingselskabet REYY ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.005' DKK. Igennem sit holdingselskab Holdingselskabet REYY ApS har Cathrine dermed også ejerandele i og .
Udforsk også koncerndiagram for Cathrine Kastberg Reimann, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor REYY ApS (Nu: Holdingselskabet REYY ApS) fremviste et overskud på 862' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor REYY ApS (Nu: Holdingselskabet REYY ApS) fremviste et underskud på 748' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 32.380' DKK (Landfolk A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.957' DKK (Landfolk A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.005' DKK (REYY ApS (Nu: Holdingselskabet REYY ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Cathrine' netværk er Camilla Swartz Primdahl.