Rene Vinberg Kofoed
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2008 (15 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Horsens City Camping (Ejer) |
Største overskud: | 1.611' DKK Horsens City Camping ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 5.289' DKK Horsens City Camping ApS (2023) |
Største gæld: | 21.714' DKK Horsens City Camping ApS (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Horsens City Camping ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Horsens City Camping (15 år 4 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2008 ved Horsens City Camping (tidligere Husodde Strand Camping v/Rene Vinberg Kofoed) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Rene Vinberg Kofoed der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Rene i 15 år 4 måneder, før fratrædelsen den 31. marts 2024.
Virksomheden opererede indenfor branchen campingpladser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2024 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. marts 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DOREKO Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Horsens City Camping ApS
Via DOREKO Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Horsens City Camping ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2023 -
DOREKO Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2023
Tidslinje (7)
-
Husodde Strand Camping v/Rene Vinberg Kofoed (Nu: Horsens City Camping) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2024
Registreringsdato: 31.03.2024 -
Horsens City Camping ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 27.11.2023
Registreringsdato: 27.11.2023 -
DOREKO Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.11.2023
Registreringsdato: 27.11.2023
Blå bog (fortsat)
Rene har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.12.2008 - 31.03.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
28.04.2023 - 27.11.2023
Direktør og Reel ejer
28.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Rene Vinberg Kofoed er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DOREKO Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.285' DKK. Gennem sit holdingselskab DOREKO Holding ApS har Rene dermed også andele i Horsens City Camping ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Rene Vinberg Kofoed, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Horsens City Camping ApS landede et overskud på 1.611' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.611' DKK (Horsens City Camping ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.289' DKK (Horsens City Camping ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.285' DKK (DOREKO Holding ApS).