Aksel Peter Brøchner Mangaard
Erhvervsaktiv siden: | 25. aug. 2008 (16 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | SearchAmbition v/Aksel Peter Brøchner Mangaard (Ejer) |
Største overskud: | 504' DKK CITYCALLCENTER ApS (2022) |
Største underskud: | -1.894' DKK SPENGLERFOX ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 375' DKK Mangaard & Partners Executive ApS (2021-22) |
Største gæld: | 3.932' DKK SPENGLERFOX ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos CITYCALLCENTER ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af Brøchner Mangaard ApS (8 år 4 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2008 i SearchAmbition v/Aksel Peter Brøchner Mangaard med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Aksel Peter Brøchner Mangaard der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Aksel i 1 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 9. marts 2010.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden personaleformidling. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 9. marts 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Brøchner Mangaard ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Mangaard & Partners Executive ApS
Via Brøchner Mangaard ApS -
The Oak Society ApS
Via Brøchner Mangaard ApS -
FieldPotential ApS
Via Brøchner Mangaard ApS
Direktørposter (2)
-
Mangaard & Partners Executive ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.03.2020 -
Brøchner Mangaard ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2017
Bestyrelsesposter (2)
-
FieldPotential ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.09.2023 -
Brøchner Mangaard ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.12.2017
Tidslinje (27)
-
FieldPotential ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023 -
APBM Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 25.10.2022
Registreringsdato: 25.10.2022 -
APBM Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.10.2021
Registreringsdato: 26.10.2021
Blå bog (fortsat)
Aksel har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.08.2023 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
10.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
02.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
15.04.2015 - 25.10.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
30.10.2020 - 13.10.2022
Ejerandel: 25%
Aksel Peter Brøchner Mangaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Brøchner Mangaard ApS (50% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -576' DKK. Igennem holdingselskabet Brøchner Mangaard ApS har Aksel derfor også ejerandele i Mangaard & Partners Executive ApS (100%), The Oak Society ApS (100%) & FieldPotential ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Aksel Peter Brøchner Mangaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Mangaard & Partners Executive ApS kunne offentliggøre et overskud på 449' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor SPENGLERFOX ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.894' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Aksel' netværk er Marie Pouline Brøchner Mangaard.