Jeanett Østerby Bauer
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2008 (16 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jeanett Bauer, Speciallæge i psykiatri (Ejer) |
Største overskud: | 3.059' DKK PSYKIATRIFONDEN (Nu: Psykiatrifonden) (2018) |
Største underskud: | -1.808' DKK PSYKIATRIFONDEN (Nu: Psykiatrifonden) (2016) |
Største egenkapital: | 11.951' DKK PSYKIATRIFONDEN (Nu: Psykiatrifonden) (2021) |
Største gæld: | 52.942' DKK PSYKIATRIFONDEN (Nu: Psykiatrifonden) (2018) |
Flest årsværk: | 52 årsværk hos PSYKIATRIFONDEN (Nu: Psykiatrifonden) (2017) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (6 år 10 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2008 i Jeanett Bauer, Speciallæge i psykiatri i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jeanett Østerby Bauer der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jeanett i 5 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2013.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen praktiserende speciallæger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2013.
Tidslinje (4)
-
Jeanett Bauer, Speciallæge i psykiatri (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2013
Registreringsdato: 31.12.2013 -
PSYKIATRIFONDEN (Nu: Psykiatrifonden)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.11.2012
Registreringsdato: 22.11.2012 -
PSYKIATRIFONDEN (Nu: Psykiatrifonden)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.06.2011
Registreringsdato: 23.06.2011
Blå bog (fortsat)
Jeanett har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
23.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
29.11.2017 - 09.04.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.03.2008 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
23.06.2011 - 22.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Jeanett' netværk er Frants Hagen Hagensen.