Søren Valdemar Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2008 (16 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | innoData v/Søren Valdemar Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 10.090' DKK MMYH ApS (2020) |
Største underskud: | -447' DKK Flexshoppen A/S (2020) |
Største egenkapital: | 10.665' DKK MMYH ApS (2021) |
Største gæld: | 6.013' DKK EXATO A/S (2021) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos EXATO A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af MMYH ApS (7 år 10 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2008 ved innoData v/Søren Valdemar Jensen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Søren Valdemar Jensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Søren i 3 år 6 måneder, før stoppet den 29. februar 2012.
Virksomheden opererede indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 29. februar 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MMYH ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Flexshoppen A/S
Via MMYH ApS -
Veva Gruppen ApS
Via MMYH ApS
Direktørposter (2)
-
MMYH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.11.2016 -
Veva Gruppen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2019
Bestyrelsesposter (2)
-
Flexshoppen A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.02.2024 -
Veva Gruppen ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
Flexshoppen ApS (Nu: Flexshoppen A/S)
Fratrådt som direktørDato: 14.02.2024
Registreringsdato: 14.02.2024 -
Flexshoppen A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.02.2024
Registreringsdato: 14.02.2024 -
Flexshoppen ApS (Nu: Flexshoppen A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.07.2023
Registreringsdato: 04.07.2023
Blå bog (fortsat)
Søren har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.08.2018 - 18.11.2020
Bestyrelsesmedlem
01.08.2018 - 18.11.2020
Reel ejer
01.01.2022 - 25.06.2023
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - 04.07.2023
Direktør
24.08.2022 - 14.02.2024
Reel ejer
26.06.2023 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
14.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
17.05.2018 - 27.10.2021
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2017 - 18.09.2020
Bestyrelsesmedlem
28.04.2017 - 18.09.2020
Ejerandel: 25%
Søren Valdemar Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MMYH ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.443' DKK. Igennem holdingselskabet MMYH ApS har Søren derfor også ejerandele i Flexshoppen A/S (50-66.65%) og Veva Gruppen ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Søren Valdemar Jensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor MMYH ApS kunne offentliggøre et overskud på 10.090' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor MMYH ApS kunne offentliggøre et underskud på 351' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 950' DKK (MMYH ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 9' DKK (Veva Invest ApS (Nu: Veva Gruppen ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.443' DKK (MMYH ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 25' DKK (Veva Invest ApS (Nu: Veva Gruppen ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Anders Sørensen Vedel.