Steen Mortensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2008 (16 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Høybye Mortensen Commercial I/S (Ejer) |
Største overskud: | 874' DKK EQ Search Partners ApS (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 876' DKK NORDIC HEADHUNTING ApS (2016-17) |
Største gæld: | 3.427' DKK NORDIC HEADHUNTING ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos NORDIC HEADHUNTING ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af NORDIC HEADHUNTING ApS (13 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2008 hos Høybye Mortensen Commercial I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Hanne Mortensen at Steen Mortensen stiftede Høybye Mortensen Commercial I/S den dag i juni 2008. Titlen som Ejer og Stifter havde Steen i 6 måneder, inden stoppet den 31. december 2008.
Virksomheden specialiserede sig indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SHM Investment ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EQ Search Partners ApS
Via SHM Investment ApS
Direktørposter (2)
-
SHM Investment ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.08.2022 -
EQ Search Partners ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.08.2022
Tidslinje (11)
-
NORDIC HEADHUNTING ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.09.2022
Registreringsdato: 19.09.2022 -
SHM Investment ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.08.2022
Registreringsdato: 30.08.2022 -
EQ Search Partners ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.08.2022
Registreringsdato: 30.08.2022
Blå bog (fortsat)
Steen har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
30.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
10.09.2009 - 19.09.2022
Ejer
29.11.2011 - 01.07.2022
Ejerandel: 33% -
Stifter og Ejer
17.08.2009 - 17.09.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.06.2008 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Steen Mortensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SHM Investment ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 714' DKK. Gennem sit holdingselskab SHM Investment ApS har Steen dermed også andele i EQ Search Partners ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Steen Mortensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor EQ Search Partners ApS landede et overskud på 874' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 874' DKK (EQ Search Partners ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 719' DKK (EQ Search Partners ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 714' DKK (SHM Investment ApS).