Kasper Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 31. maj 2007 (17 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ASP 2011 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 494' DKK Kaspers køreskole Fredericia IVS (Nu: Kaspers køreskole Fredericia ApS) (2021) |
Største underskud: | -137' DKK Kaspers køreskole Fredericia IVS (Nu: Kaspers køreskole Fredericia ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 646' DKK Kaspers køreskole Fredericia IVS (Nu: Kaspers køreskole Fredericia ApS) (2021) |
Største gæld: | 550' DKK Kaspers køreskole Fredericia IVS (Nu: Kaspers køreskole Fredericia ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Kaspers køreskole Fredericia IVS (Nu: Kaspers køreskole Fredericia ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kaspers køreskole Fredericia ApS (5 år 10 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2007 i ASP 2011 ApS (tidligere AK FINANS ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Kasper Jensen i 7 måneder, før fratrædelsen d. 1. januar 2008.
Virksomhedens branche var dengang indenfor vejgodstransport. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. juli 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kaspers køreskole Fredericia ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Kaspers køreskole Fredericia ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2018
Tidslinje (32)
-
Kaspers køreskole Fredericia IVS (Nu: Kaspers køreskole Fredericia ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.11.2018
Registreringsdato: 21.11.2018 -
Kaspers køreskole Fredericia IVS (Nu: Kaspers køreskole Fredericia ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 21.11.2018
Registreringsdato: 21.11.2018 -
Green Facility IVS
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2017
Registreringsdato: 31.08.2017
Blå bog (fortsat)
Kasper har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.12.2015 - 31.08.2017
Ejerandel: 100% -
Ejer
20.10.2016 - 31.03.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.09.2011 - 07.06.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
04.07.2011 - 25.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Kaspers køreskole Fredericia IVS (Nu: Kaspers køreskole Fredericia ApS) kunne fremvise et overskud på 494' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Kaspers køreskole Fredericia IVS (Nu: Kaspers køreskole Fredericia ApS) kunne fremvise et underskud på 137' DKK.