Holger Simon Bøtker
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2008 (16 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Esbjerg genvindings industri v/Holger Simon Bøtker (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Esbjerg genvindings industri v/Holger Simon Bøtker (16 år 1 måned) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2008 i Esbjerg genvindings industri v/Holger Simon Bøtker i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Holger Simon Bøtker og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Holger nu besiddet i 16 år 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen genbrug af sorterede materialer.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Esbjerg genvindings industri v/Holger Simon Bøtker
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
B P ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.10.2009
Registreringsdato: 01.10.2009 -
B P ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2009
Registreringsdato: 01.06.2009 -
Esbjerg genvindings industri v/Holger Simon Bøtker (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2008
Registreringsdato: 01.08.2008
Blå bog (fortsat)
Holger har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.08.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.06.2009 - 01.10.2009
Ejerandel: Intet ejerskab