Jørgen Michaelsen
Erhvervsaktiv siden: | 9. nov. 2006 (17 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | DEN FRIE UDSTILLING (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FIGURMALER NIELS LARSEN STEVNS OG HUSTRU ANNAS LEGAT (4 år 1 måned) |
Det startede for alvor en dag i 2006 ved DEN FRIE UDSTILLING med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jørgen Michaelsen i 3 år, før stoppet den 11. november 2009.
I dag arbejder virksomheden med museer. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Bestyrelsesposter (1)
-
DEN FRIE UDSTILLING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.08.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
DEN FRIE UDSTILLING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.08.2020
Registreringsdato: 18.08.2020 -
Jørgen Michaelsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2011
Registreringsdato: 30.06.2011 -
DEN FRIE UDSTILLING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.11.2009
Registreringsdato: 11.11.2009
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
18.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
18.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
18.08.2020 - 16.06.2021
Reel ejer
18.08.2020 - 16.06.2021
Reel ejer
01.06.2022 - 07.05.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
18.08.2020 - 04.04.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
18.08.2020 - 04.04.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 1 måned fra 2020 til i dag hos DEN FRIE UDSTILLING.
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Søren Jensen.