Bjørn Oluf Leif Bundgaard Bitsch
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2008 (16 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Just Dance v/Bjørn O L B Bitsch (Ejer) |
Største overskud: | 509' DKK B & A Enterprises IVS (Nu: B & A Enterprises ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -640' DKK Fitfoods IVS (Nu: Delux-Byg ApS) (2018-19) |
Største egenkapital: | 1.904' DKK de LUX Ejendomme ApS (2022-23) |
Største gæld: | 9.239' DKK de LUX Ejendomme ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af Just Dance v/Bjørn O L B Bitsch (16 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2008 hos Just Dance v/Bjørn O L B Bitsch i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Bjørn Oluf Leif Bundgaard Bitsch og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Bjørn nu besiddet i 16 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen undervisning i kulturelle discipliner.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Just Dance v/Bjørn O L B Bitsch
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
B & A Enterprises ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
BORBJERG MØLLE KRO ApS
Via B & A Enterprises ApS -
de LUX Ejendomme ApS
Via B & A Enterprises ApS -
BOA Ejendomme ApS
Via B & A Enterprises ApS -
BjornAshli ApS
Via B & A Enterprises ApS -
A-Z Group ApS
Via B & A Enterprises ApSNyt selskab -
Knudstrup Kro & Hotel ApS
Via B & A Enterprises ApSNyt selskab
Direktørposter (5)
-
B & A Enterprises ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.07.2015 -
BOA Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2017 -
BjornAshli ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2020 -
de LUX Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.05.2016 -
Knudstrup Kro & Hotel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.08.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
Knudstrup Kro & Hotel ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
BotaFoga ApS (Nu: Vyzmo ApS)
Fratrådt som direktørDato: 19.02.2024
Registreringsdato: 19.02.2024 -
Fitfoods IVS (Nu: Delux-Byg ApS)
Fratrådt som direktørDato: 09.04.2023
Registreringsdato: 09.04.2023
Blå bog (fortsat)
Bjørn har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
22.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
22.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer og Direktør
10.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Ejer
05.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via B & A Enterprises ApS -
Stifter, Direktør og Ejer
08.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Bjørn Oluf Leif Bundgaard Bitsch er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn B & A Enterprises ApS (ejer pt. 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -350' DKK. Gennem sit holdingselskab B & A Enterprises ApS har Bjørn dermed også andele i BORBJERG MØLLE KRO ApS (33.34-49.99%), de LUX Ejendomme ApS (100%), BOA Ejendomme ApS (50-66.65%), BjornAshli ApS (100%), A-Z Group ApS (50-66.65%) samt Knudstrup Kro & Hotel ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Bjørn Oluf Leif Bundgaard Bitsch, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor B & A Enterprises IVS (Nu: B & A Enterprises ApS) landede et overskud på 509' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Fitfoods IVS (Nu: Delux-Byg ApS) landede et underskud på 640' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Bjørn' netværk er Ashli Rose Williamson.