Kim Ringgaard Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2008 (16 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | KJ Biobrændsel I/S (Ejer) |
Største overskud: | 706' DKK Aalborg Discount Flyt ApS (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.349' DKK Aalborg Discount Flyt ApS (2023) |
Største gæld: | 480' DKK Aalborg Discount Flyt ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Aalborg Discount Flyt ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KJ Biobrændsel v/Kim Ringgaard Kristensen (6 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2008 i KJ Biobrændsel I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Jeppe Møller Christensen at Kim Ringgaard Kristensen stiftede KJ Biobrændsel I/S den dag i august 2008. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Kim i 1 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2010.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Aalborg Discount Flyt ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Aalborg Discount Flyt ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Aalborg Discount Flyt ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.07.2020
Registreringsdato: 02.07.2020 -
Aalborg Discount Flyt ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.07.2020
Registreringsdato: 02.07.2020 -
KJ Biobrændsel v/Kim Ringgaard Kristensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2016
Registreringsdato: 31.12.2016
Blå bog (fortsat)
Kim har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
02.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
30.04.2010 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.2008 - 30.06.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Aalborg Discount Flyt ApS kunne fremvise et overskud på 706' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Lars Knudsen.