Jane Bak-Albrecht
Erhvervsaktiv siden: | 16. feb. 2000 (24 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nordic Kingfish Hatchery A/S (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -11.712' DKK MAXIMUS A/S (Nu: Nordic Kingfish Hatchery A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 7.654' DKK MAXIMUS A/S (Nu: Nordic Kingfish Hatchery A/S) (2023) |
Største gæld: | 34.860' DKK MAXIMUS A/S (Nu: Nordic Kingfish Hatchery A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos MAXIMUS A/S (Nu: Nordic Kingfish Hatchery A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Thy Event & Catering (16 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2000 ved Nordic Kingfish Hatchery A/S (tidligere MAXIMUS A/S) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Jane Bak-Albrecht i 9 år, før fratrædelsen den 5. marts 2009.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen havbrug. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 770' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Thy Event & Catering
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Agger Havnefest
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 21.04.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Agger Havnefest
Tilknyttet som repræsentantDato: 21.04.2023
Registreringsdato: 21.04.2023 -
MAXIMUS A/S (Nu: Nordic Kingfish Hatchery A/S)
Fratrådt som direktørDato: 05.03.2009
Registreringsdato: 05.03.2009 -
MAXIMUS A/S (Nu: Nordic Kingfish Hatchery A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.03.2009
Registreringsdato: 05.03.2009
Blå bog (fortsat)
Jane har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
21.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
08.08.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
16.02.2000 - 05.03.2009
Bestyrelsesmedlem
30.03.2000 - 05.03.2009
Ejerandel: Intet ejerskab