Lars Schytz
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | KJELLERUP-SKÆGKÆR DYRLÆGER I/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 2.160' DKK Lars Schytz Holding ApS (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 5.094' DKK Lars Schytz Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 1.911' DKK SKÆGKÆR DYREKLINIK ApS (2022) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos SKÆGKÆR DYREKLINIK ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af KJELLERUP-SKÆGKÆR DYRLÆGER I/S (10 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2007 hos KJELLERUP-SKÆGKÆR DYRLÆGER I/S med titlen som Ejer. Denne rolle bestred Lars Schytz i 10 år 11 måneder, før stoppet d. 31. december 2017.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lars Schytz Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SKÆGKÆR DYREKLINIK ApS
Via Lars Schytz Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Lars Schytz Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.11.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
KJELLERUP-SKÆGKÆR DYRLÆGER I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
SKÆGKÆR DYREKLINIK ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 23.11.2017
Registreringsdato: 23.11.2017 -
Lars Schytz Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.11.2017
Registreringsdato: 23.11.2017
Blå bog (fortsat)
Lars har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
23.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2007 - 31.12.2017
Ejer
01.05.2008 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
28.06.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2014 - 22.11.2017
Ejer
01.07.2014 - 23.11.2017
Reel ejer
23.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Lars Schytz er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lars Schytz Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.094' DKK. Igennem holdingselskabet Lars Schytz Holding ApS har Lars derfor også ejerandele i SKÆGKÆR DYREKLINIK ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Lars Schytz, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Lars Schytz Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.160' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.125' DKK (SKÆGKÆR DYREKLINIK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.094' DKK (Lars Schytz Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.772' DKK (SKÆGKÆR DYREKLINIK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Hanne Agerbo Holst.