Jan Scheel
Erhvervsaktiv: | 1. maj 2008 - 19. nov. 2016 |
Karrieren startede hos: | CPS Copenhagen v/Jan Scheel (Ejer) |
Største overskud: | 81' DKK CPS Copenhagen ApS (2021) |
Største underskud: | -105' DKK CPS Copenhagen ApS (2022) |
Største egenkapital: | 202' DKK CPS Copenhagen ApS (2021) |
Største gæld: | 176' DKK CPS Copenhagen ApS (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos CPS Copenhagen ApS (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af CPS Copenhagen v/Jan Scheel (11 år 1 måned) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Jan Scheel. Den første gang Jan var registreret som erhvervsdrivende i E & S's arkiver var tilbage i 2008 ved CPS Copenhagen v/Jan Scheel med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jan Scheel der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Jan i 11 år 1 måned, før stoppet den 30. juni 2019.
Virksomheden opererede indenfor boligtekstilforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2019.
Tidslinje (6)
-
CPS Copenhagen v/Jan Scheel (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2019
Registreringsdato: 30.06.2019 -
CPS Copenhagen ApS (0%)
Er ikke længere ejerDato: 19.11.2016
Registreringsdato: 19.11.2016 -
CPS Copenhagen ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.11.2016
Registreringsdato: 19.11.2016
Blå bog (fortsat)
Jan har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 11 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.05.2008 - 30.06.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
18.11.2016 - 19.11.2016
Ejerandel: 2%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor CPS Copenhagen ApS kunne offentliggøre et underskud på 32' DKK.