Jens Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 30. mar. 2005 (19 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hansen Auto Trading ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.348' DKK BAST & CO. A/S (2021-22) |
Største underskud: | -1.408' DKK BAST & CO. A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 5.387' DKK HELGE BAST & CO. HOLDING A/S (Nu: HELGE BAST HOLDING ApS) (2013-14) |
Største gæld: | 10.379' DKK BAST & CO. A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos BAST & CO. A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hansen Auto Trading ApS (19 år 5 måneder) |
Det begyndte den dag i 2005 hos Hansen Auto Trading ApS (tidligere JENS HANSEN HOLDING VEJLE ApS) i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Jens Hansen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Jens nu besiddet i 19 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser. Her mere end 19 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 159' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hansen Auto Trading ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
BAST & CO. HOLDING ApS
Via Hansen Auto Trading ApS -
BAST & CO. A/S
Via BAST & CO. HOLDING ApS -
Slib-Tech ApS
Via BAST & CO. HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Hansen Auto Trading ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.03.2005 -
BAST & CO. A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.12.2009 -
Slib-Tech ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.07.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
BAST & CO. A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.05.2005
Tidslinje (16)
-
Slib-Tech ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.07.2023
Registreringsdato: 06.07.2023 -
JACOBSEN PLANSLIBEMASKINER ApS (Nu: JP af 31. marts 2018 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 05.04.2019
Registreringsdato: 05.04.2019 -
AMC SERVICE & SPAREPARTS ApS (Nu: BCNC af 31. marts 2018 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 05.04.2019
Registreringsdato: 05.04.2019
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
06.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 58% -
Reel ejer
02.04.2005 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
11.05.2005 - Stadig aktiv
Direktør
02.12.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 58% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.03.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.04.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.04.2005 - 20.11.2018
Reel ejer
21.11.2018 - 30.01.2024
Reel ejer
31.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Reel ejer og Direktør
03.04.2013 - 05.04.2019
Ejerandel: 56,57%
Jens Hansen er desuden ejer af holdingselskabet BAST & CO. HOLDING ApS (ejer pt. 60%). Gennem holdingselskabet BAST & CO. HOLDING ApS ejes der også andele i BAST & CO. A/S (100%), Slib-Tech ApS (100%) samt BAST & CO. HOLDING ApS (5-9.99%).
Du kan se koncerndiagram for Jens Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor BAST & CO. A/S landede et overskud på 1.348' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor BAST & CO. A/S landede et underskud på 1.408' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 442' DKK (BAST & CO. A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 5.117' DKK (BAST & CO. A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 615' DKK (Slib-Tech ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Kim Dejbjærg.