Anne-Mette Kjerside Jensen-Dahm
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2008 (16 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | AKNI Consult (Ejer) |
Største overskud: | 57.122' DKK DANSK FARMLAND K/S (Nu: Erhvervsinvest Farmland K/S) (2022) |
Største underskud: | -13.054' DKK FUGLSØGÅRDVEJ 2 ApS (2020) |
Største egenkapital: | 699.814' DKK DANSK FARMLAND K/S (Nu: Erhvervsinvest Farmland K/S) (2022) |
Største gæld: | 91.264' DKK FUGLSØGÅRDVEJ 2 ApS (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos DANSK FARM MANAGEMENT A/S (Nu: Agrofond A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af AKNI Consult (16 år 3 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2008 ved AKNI Consult (tidligere Ullerup Regnskabsservice v/Anne-Mette Kjerside Jensen-Dahm) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Anne-Mette Kjerside Jensen-Dahm og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Anne-Mette nu bestreddet i 16 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor anden forretningsservice i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (2)
-
AKNI Consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
AKNI Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Privous ApS
Via AKNI Holding ApS -
Ullerup Ejendomsadministration ApS
Via AKNI Holding ApS
Direktørposter (3)
-
AKNI Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.05.2021 -
Ullerup Ejendomsadministration ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.04.2023 -
Privous ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2021
Repræsentant (25)
-
Ejerforeningen Vesterled
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 16.05.2023 -
Bredballe Andelsboligforening 1
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 16.11.2023 -
Ejerforeningen Sofienlundsparken afd. 3
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 12.10.2023 -
EJERFORENINGEN SOFIELUNDSPARKEN AFD 2
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 22.05.2023 -
EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN EGTVED ALLE 3, KOLDING
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 16.05.2023 -
Abf Munkeengen
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 24.05.2023 -
Ejerforeningen Birkevang I
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 16.05.2023 -
Ejerforeningen N28-D51
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 22.05.2023 -
Ejerlejlighedsforeningen Frederikshus
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 15.08.2023 -
Andelsboligforeningen Silkeborgvej 315, Åbyhøj
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 22.05.2023 -
Ejerforeningen Nørre Voldgade 8 A og B
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 07.12.2023 -
Ejerforeningen Kongehusvej 15-17
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 16.05.2023 -
Andelsboligforeningen GrønBo Parken
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 16.05.2023 -
Bydelsforeningen - Kanalbyen ved Lillebælt
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 30.05.2023 -
Ejerforeningen Gothersgade 42/ Oldenborggade 24
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 16.05.2023 -
Andelsboligforeningen Majsparken II
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 22.05.2023 -
Ejerforeningen Nørreparken I
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 16.05.2023 -
Ejerforeningen Nyboesgade 21
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 06.06.2024 -
Ejerforeningen Matr. 7GQ
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 01.08.2021 -
Ejerforeningen Nyboesgade
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 22.05.2023 -
Ejerforeningen Abildgade 20
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 16.05.2023 -
Andelsboligforeningen Vestergade 62
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 22.05.2023 -
Ejerforeningen Birkevang II
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 16.05.2023 -
Ejerforeningen Ribegade 14, Vejle
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 22.05.2023 -
VEJLE GRUNDEJERFORENING
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 13.06.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (68)
-
Ejerforeningen Rousthøj Alle 8, Juelsminde (Nu: Ejerforeningen Rousthøjs Alle 8, Juelsminde)
Fratrådt som repræsentantDato: 04.08.2024
Registreringsdato: 04.08.2024 -
Ejerforeningen Nyboesgade 21
Tilknyttet som repræsentantDato: 06.06.2024
Registreringsdato: 06.06.2024 -
Ejerforeningen Nørre Voldgade 8 A og B
Tilknyttet som repræsentantDato: 07.12.2023
Registreringsdato: 07.12.2023
Blå bog (fortsat)
Anne-Mette har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
06.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
07.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
16.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
12.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
15.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Anne-Mette Kjerside Jensen-Dahm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AKNI Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 39' DKK. Igennem holdingselskabet AKNI Holding ApS har Anne-Mette derfor også ejerandele i Privous ApS (100%) og Ullerup Ejendomsadministration ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Anne-Mette Kjerside Jensen-Dahm, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor DANSK FARMLAND K/S (Nu: Erhvervsinvest Farmland K/S) kunne offentliggøre et overskud på 23.699' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Privous ApS kunne offentliggøre et underskud på 438' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.222' DKK (Hadstenvej 15 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 12.230' DKK (Birkedalvej 17 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 623.439' DKK (DANSK FARMLAND K/S (Nu: Erhvervsinvest Farmland K/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -16.305' DKK (VESTER BORDINGVEJ 1 ApS).