Lars Christian Almsten
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2008 (16 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | ALMSTEN SIKRING (Ejer) |
Største overskud: | 777' DKK ALMSTEN SIKRING APS (2022) |
Største underskud: | -118' DKK ALMSTEN SIKRING APS (2017) |
Største egenkapital: | 2.233' DKK Almsten Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 1.192' DKK ALMSTEN SIKRING APS (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos ALMSTEN SIKRING APS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Almsten Holding ApS (8 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2008 i ALMSTEN SIKRING (tidligere Almsten Sikring Lars Christian Almsten Jochumsen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Lars Christian Almsten der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Lars i 7 år 11 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Almsten Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ALMSTEN SIKRING APS
Via Almsten Holding ApS -
Almsten Invest ApS
Via Almsten Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
Almsten Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2016 -
ALMSTEN SIKRING APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2016 -
Almsten Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.06.2024
Tidslinje (8)
-
Almsten Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.06.2024
Registreringsdato: 05.06.2024 -
Almsten Sikring Lars Christian Almsten Jochumsen (Nu: ALMSTEN SIKRING) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2016
Registreringsdato: 30.06.2016 -
Almsten Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.06.2016
Registreringsdato: 29.06.2016
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
05.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Direktør og Reel ejer
29.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2008 - 30.06.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2016 - 28.06.2016
Direktør
28.06.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Lars Christian Almsten er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Almsten Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.233' DKK. Gennem sit holdingselskab Almsten Holding ApS har Lars dermed også andele i ALMSTEN SIKRING APS (100%) & Almsten Invest ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Lars Christian Almsten, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor ALMSTEN SIKRING APS landede et overskud på 777' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor ALMSTEN SIKRING APS landede et underskud på 118' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 553' DKK (ALMSTEN SIKRING APS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.233' DKK (Almsten Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.430' DKK (ALMSTEN SIKRING APS).