Flemming Kirk
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2008 (16 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | K3 Graphics v/Flemming Kirk (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Den selvejende institution Klubhus for Sønderborg Roklub (4 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2008 hos K3 Graphics v/Flemming Kirk i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Flemming Kirk der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Flemming i 1 år 10 måneder, før stoppet d. 30. juni 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen reklamebureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2010.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
K3 Graphics v/Flemming Kirk (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2010
Registreringsdato: 30.06.2010 -
K3 Graphics v/Flemming Kirk (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2008
Registreringsdato: 01.08.2008
Blå bog (fortsat)
Flemming har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
02.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
15.04.2021 - 09.05.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.08.2008 - 30.06.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Jørn Erik Tychsen Rasmussen.