Abdula Elmazi
Erhvervsaktiv siden: | 9. jan. 2004 (20 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ALTINEDRIVNING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.522' DKK LEON INVEST ApS (2019-20) |
Største underskud: | -1.318' DKK LEOCON A/S (Nu: LEOCON ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 9.717' DKK LEON INVEST ApS (2022-23) |
Største gæld: | 8.869' DKK Leocon Ejendomme ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 60 årsværk hos SUVEREN GRUPPEN ApS (Nu: Suveren Byggepladsservice ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af LEON INVEST ApS (12 år 2 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2004 ved ALTINEDRIVNING ApS i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Abdula Elmazi i 1 år 8 måneder, før stoppet den 4. oktober 2005.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 4. oktober 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LEON INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
LEOCON ApS
Via LEON INVEST ApS -
Leocon Entreprise ApS
Via LEON INVEST ApS -
Leocon Ejendomme ApS
Via LEON INVEST ApS -
LeoRen ApS
Via LEON INVEST ApS
Direktørposter (5)
-
LEON INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.07.2012 -
Leocon Entreprise ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.2017 -
LeoRen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2021 -
LEOCON ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2016 -
Leocon Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.07.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (22)
-
LEOCON A/S (Nu: LEOCON ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.09.2023
Registreringsdato: 27.09.2023 -
LeoRen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.06.2021
Registreringsdato: 16.06.2021 -
Leocon Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.07.2020
Registreringsdato: 30.07.2020
Blå bog (fortsat)
Abdula har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
16.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
30.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
24.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
09.07.2012 - Stadig aktiv
Direktør
15.07.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
20.07.2014 - Stadig aktiv
Direktør
01.08.2014 - 31.10.2016
Bestyrelsesmedlem
01.11.2016 - 27.09.2023
Direktør
01.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor LEON INVEST ApS kunne fremvise et overskud på 2.522' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor LEOCON A/S (Nu: LEOCON ApS) kunne fremvise et underskud på 1.318' DKK.