Flemming Arne Kousholt
Erhvervsaktiv: | 24. apr. 2006 - 26. maj 2024 |
Karrieren startede hos: | Rugårds Høj Møllelaug I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Rugårds Høj Møllelaug I/S (12 år 11 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Flemming Arne Kousholt. Første gang Flemming var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2006 hos Rugårds Høj Møllelaug I/S som Ejer. Flemming Arne Kousholt købte en andel af virksomheden den 24. april 2006 og fik en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Flemming af: Christen Voergaard Bonde, Henning Salling Olesen, Gert Sejr Dürr og 82 andre personer. Titlen som Ejer havde Flemming i 12 år 11 måneder, inden stoppet den 31. marts 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor produktion af elektricitet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. marts 2019.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
Rugårds Høj Møllelaug I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2019
Registreringsdato: 31.03.2019 -
Rugårds Høj Møllelaug I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 24.04.2006
Registreringsdato: 24.04.2006
Blå bog (fortsat)
Flemming har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 17 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
03.06.2019 - 26.05.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
24.04.2006 - 31.03.2019
Reel ejer
30.11.2017 - 31.03.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Tina Bach.