Tina von Hirsch Kukkonen
Erhvervsaktiv siden: | 30. dec. 2007 (16 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FINN ANDERSEN CONSULT ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.487' DKK FINN ANDERSEN CONSULT ApS (2018-19) |
Største underskud: | -5.151' DKK FINN ANDERSEN CONSULT ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | -3.417' DKK FINN ANDERSEN CONSULT ApS (2013-14) |
Største gæld: | 44.886' DKK FINN ANDERSEN CONSULT ApS (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af FINN ANDERSEN CONSULT ApS (16 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2007 hos FINN ANDERSEN CONSULT ApS som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør. Tina von Hirsch Kukkonen købte en andel af virksomheden den 30. december 2007 og havde en andel på 20-24.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Tina af: Finn Andersen og Cecilie von Hirsch Stentebjerg. Titlen som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør har Tina nu besiddet i 16 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen anden teknisk rådgivning. Her mere end 16 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2022-23 kunne fremvise et underskud på 499' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
FINN ANDERSEN CONSULT ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
Horse & Human v/Tina von Hirsch
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
FINN ANDERSEN CONSULT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.11.2012
Bestyrelsesposter (1)
-
FINN ANDERSEN CONSULT ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.11.2012
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
EUROPAFILTER DANMARK A/S
Fratrådt som direktørDato: 21.05.2013
Registreringsdato: 21.05.2013 -
EUROPAFILTER DANMARK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.05.2013
Registreringsdato: 21.05.2013 -
EUROPAFILTER DANMARK A/S
Tilknyttet som direktørDato: 09.11.2012
Registreringsdato: 09.11.2012
Blå bog (fortsat)
Tina har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
04.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
30.12.2007 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Direktør
09.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
09.11.2012 - 21.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor FINN ANDERSEN CONSULT ApS fremviste et overskud på 3.487' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor FINN ANDERSEN CONSULT ApS fremviste et underskud på 5.151' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Tina' netværk er Johnny Henrik Madsen.