Benjamin Wittrup Justesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2014 (10 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Commit (Ejer) |
Største overskud: | 54' DKK The Cycling Club ApS (2020) |
Største underskud: | -65' DKK The Cycling Club ApS (2021) |
Største egenkapital: | 53' DKK Velofit Performance ApS (2021) |
Største gæld: | 130' DKK The Cycling Club ApS (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos The Cycling Club ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Commit (10 år 9 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2014 ved Commit som Ejer. Benjamin Wittrup Justesen købte virksomheden Commit den 1. januar 2014. Benjamin har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer har Benjamin nu besiddet i 10 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor undervisning inden for sport og fritid.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Commit
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
The Cycling Club ApS
Ejerandel: 100% -
BWJ Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
The Cycling Club ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2018 -
BWJ Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.09.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
The Cycling Club ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
The Cycling Club ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
The Cycling Club ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
BWJ Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.09.2023
Registreringsdato: 25.09.2023
Blå bog (fortsat)
Benjamin har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.05.2018 - 30.11.2018
Reel ejer
01.05.2018 - 29.12.2022
Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør
01.05.2018 - Stadig aktiv
Ejer
01.12.2018 - 29.12.2022
Ejer
30.12.2022 - 26.06.2024
Ejer
27.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
10.11.2020 - 15.08.2023
Ejer
10.11.2020 - Stadig aktiv
Direktør
25.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
09.02.2021 - 06.06.2023
Direktør
01.03.2021 - 06.06.2023
Ejerandel: 50%
Benjamin Wittrup Justesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BWJ Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Igennem sit holdingselskab BWJ Holding ApS har Benjamin dermed også ejerandele i og .
Se også koncerndiagram for Benjamin Wittrup Justesen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor The Cycling Club ApS fremviste et overskud på 54' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor The Cycling Club ApS fremviste et underskud på 65' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 44' DKK (The Cycling Club ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (BWJ Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 9' DKK (The Cycling Club ApS).