Niclas Ingemann Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2008 (16 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Zoon Tours IS (Ejer) |
Største overskud: | 3.174' DKK KKN UDVIKLING ApS (Nu: Skatteoptimering.dk A/S) (2016-17) |
Største underskud: | -1.346' DKK KNEVOLUTION ApS (2014) |
Største egenkapital: | 5.235' DKK KKN UDVIKLING ApS (Nu: Skatteoptimering.dk A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 5.460' DKK KKN UDVIKLING ApS (Nu: Skatteoptimering.dk A/S) (2017-18) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos KKN UDVIKLING ApS (Nu: Skatteoptimering.dk A/S) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af NICLAS I. LARSEN HOLDING ApS (10 år 7 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2008 hos Zoon Tours IS med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Thomas Skovholm Dall-Hansen, Casper Emil Skinnerup Deichmann at Niclas Ingemann Larsen stiftede Zoon Tours IS den dag i maj 2008. Titlen som Ejer og Stifter bestred Niclas i 11 måneder, før stoppet d. 30. april 2009.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen rejsearrangører. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. april 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NICLAS I. LARSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
NICLAS I. LARSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.02.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Kanibi Invest IVS (Nu: Niclas I. Larsen Trading ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.01.2024
Registreringsdato: 31.01.2024 -
Kanibi Invest IVS (Nu: Niclas I. Larsen Trading ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 31.05.2020
Registreringsdato: 31.05.2020 -
Kanibi Invest IVS (Nu: Niclas I. Larsen Trading ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.05.2020
Registreringsdato: 30.05.2020
Blå bog (fortsat)
Niclas har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
30.01.2014 - Stadig aktiv
Direktør
03.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
29.03.2017 - 31.01.2024
Direktør
31.05.2020 - 31.01.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
02.05.2017 - 21.10.2020
Reel ejer
22.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
13.05.2014 - 06.11.2019
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
08.05.2015 - 05.05.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor KKN UDVIKLING ApS (Nu: Skatteoptimering.dk A/S) kunne offentliggøre et overskud på 3.174' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor KKN UDVIKLING ApS (Nu: Skatteoptimering.dk A/S) kunne offentliggøre et underskud på 881' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Niclas' netværk er Lars Marcus Pedersen.