Mikael Molander
Erhvervsaktiv siden: | 8. aug. 1982 (42 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | TBWA/INTERACTIVE A/S (Direktør) |
Største overskud: | 107' DKK Hospitaschen IVS (Nu: Hospitaschen ApS) (2020) |
Største underskud: | -201' DKK Hospitaschen IVS (Nu: Hospitaschen ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 229' DKK Hospitaschen IVS (Nu: Hospitaschen ApS) (2022) |
Største gæld: | 491' DKK Hospitaschen IVS (Nu: Hospitaschen ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Hospitaschen IVS (Nu: Hospitaschen ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af Soho Electric Digital ApS (17 år) |
Karrieren som leder startede i 1982 hos TBWA/INTERACTIVE A/S (tidligere ELIASSON OG JESTING, GRAFISK KOMMUNIKATION ApS) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Mikael Molander i 7 år 7 måneder, før stoppet d. 4. april 1990.
Virksomhedens branche var dengang indenfor udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 28. august 2006.
Direktørposter (1)
-
Hospitaschen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2021
Tidslinje (25)
-
Hospitaschen IVS (Nu: Hospitaschen ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023 -
Mikael Molander (Nu: Molander kommunikation) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 09.11.2022
Registreringsdato: 09.11.2022 -
Hospitaschen IVS (Nu: Hospitaschen ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2021
Registreringsdato: 01.03.2021
Blå bog (fortsat)
Mikael har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
21.04.2020 - 28.02.2021
Reel ejer
21.04.2020 - 28.02.2021
Ejer
01.03.2021 - 01.12.2023
Direktør
01.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2007 - 09.11.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
15.05.2015 - 07.05.2019
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
30.06.1998 - 08.07.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.07.1997 - 10.05.1999
Direktør
30.06.1998 - 10.05.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Hospitaschen IVS (Nu: Hospitaschen ApS) kunne fremvise et overskud på 107' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Hospitaschen IVS (Nu: Hospitaschen ApS) kunne fremvise et underskud på 201' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mikael' netværk er Marianne Nørremark Gram-Nielsen.