Poul Preben Uhrskov Berg
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2008 (16 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Digitalize I/S (Ejer) |
Største overskud: | 25.716' DKK SCALEOUT ApS (2022) |
Største underskud: | -19' DKK SCALEOUT ApS (2017) |
Største egenkapital: | 23.767' DKK SCALEOUT ApS (2023) |
Største gæld: | 73.792' DKK CLOUDIO A/S (Nu: Advania Managed Services A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos CLOUDIO A/S (Nu: Advania Managed Services A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SCALEOUT ApS (7 år 6 måneder) |
Det startede i 2008 ved Digitalize I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Kasper Bræmer-Jensen at Poul Preben Uhrskov Berg stiftede Digitalize I/S den dag i maj 2008. Rollen som Ejer og Stifter bestred Poul i 4 år 1 måned, før stoppet den 30. juni 2012.
Virksomheden opererede indenfor computerprogrammering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SCALEOUT ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
SCALEOUT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.03.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
CLOUDIO A/S (Nu: Advania Managed Services A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.11.2022
Registreringsdato: 15.11.2022 -
CLOUDIO A/S (Nu: Advania Managed Services A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2017
Registreringsdato: 12.09.2017 -
SCALEOUT ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.03.2017
Registreringsdato: 29.03.2017
Blå bog (fortsat)
Poul har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
29.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
12.09.2017 - 15.11.2022
Reel ejer
14.06.2018 - 15.11.2022
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.05.2008 - 30.06.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Poul Preben Uhrskov Berg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SCALEOUT ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 23.767' DKK. Gennem holdingselskabet SCALEOUT ApS har Poul derfor også andele i og .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Poul Preben Uhrskov Berg, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor SCALEOUT ApS kunne fremvise et overskud på 25.716' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor SCALEOUT ApS kunne fremvise et underskud på 19' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 10.497' DKK (CLOUDIO A/S (Nu: Advania Managed Services A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 23.767' DKK (SCALEOUT ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 23.620' DKK (CLOUDIO A/S (Nu: Advania Managed Services A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Iben Mundbjerg Gjødsbøl.