Kjærulf Egeberg
Erhvervsaktiv siden: | 24. apr. 2008 (16 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kjærulf Egeberg (Ejer) |
Største overskud: | 1.103' DKK MANOMATIC ApS (Nu: MANOMATIC A/S) (2023) |
Største underskud: | -556' DKK MANOMATIC ApS (Nu: MANOMATIC A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 1.580' DKK MANOMATIC ApS (Nu: MANOMATIC A/S) (2023) |
Største gæld: | 5.754' DKK MANOMATIC ApS (Nu: MANOMATIC A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos MANOMATIC ApS (Nu: MANOMATIC A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KJÆRULF EGEBERG HOLDING ApS (9 år 10 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2008 ved Kjærulf Egeberg med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Kjærulf Egeberg der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Kjærulf i 8 år 8 måneder, før stoppet den 31. december 2016.
Virksomheden opererede indenfor installation af industrimaskiner og -udstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KJÆRULF EGEBERG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Scandimatic ApS
Via KJÆRULF EGEBERG HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Scandimatic ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2017 -
KJÆRULF EGEBERG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.10.2014
Tidslinje (9)
-
Scandimatic ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.01.2017
Registreringsdato: 04.01.2017 -
Kjærulf Egeberg (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2016
Registreringsdato: 31.12.2016 -
MANOMATIC ApS (Nu: MANOMATIC A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2016
Registreringsdato: 01.12.2016
Blå bog (fortsat)
Kjærulf har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
04.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
31.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
24.04.2008 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.11.2014 - 01.12.2016
Bestyrelsesmedlem
29.08.2016 - 01.12.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kjærulf Egeberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KJÆRULF EGEBERG HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 42' DKK. Igennem holdingselskabet KJÆRULF EGEBERG HOLDING ApS har Kjærulf derfor også ejerandele i Scandimatic ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Kjærulf Egeberg, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor MANOMATIC ApS (Nu: MANOMATIC A/S) kunne offentliggøre et overskud på 166' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor MANOMATIC ApS (Nu: MANOMATIC A/S) kunne offentliggøre et underskud på 556' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.103' DKK (MANOMATIC ApS (Nu: MANOMATIC A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.580' DKK (MANOMATIC ApS (Nu: MANOMATIC A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 42' DKK (KJÆRULF EGEBERG HOLDING ApS).