Laszlo-Zoltan Szolomaier
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2008 (16 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | L-Dental /Laszlo-Zoltan Szolomaier (Ejer) |
Største overskud: | 889' DKK SOLO-TECH A/S (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 3.643' DKK SOLO-TECH A/S (2023) |
Største gæld: | 5.296' DKK SOLO-TECH A/S (2019) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos SOLO-TECH A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SOLO-TECH A/S (6 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2008 i L-Dental /Laszlo-Zoltan Szolomaier i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Laszlo-Zoltan Szolomaier der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Laszlo-Zoltan i 3 år 1 måned, før fratrædelsen d. 30. juni 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2011.
Bestyrelsesposter (1)
-
SOLO-TECH A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.06.2018
Tidslinje (7)
-
SOLO-TECH A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.06.2018
Registreringsdato: 22.06.2018 -
L-DENTAL ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.12.2013
Registreringsdato: 20.12.2013 -
L-HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.12.2013
Registreringsdato: 20.12.2013
Blå bog (fortsat)
Laszlo-Zoltan har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
16.03.2010 - 20.12.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
23.02.2010 - 20.12.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.05.2008 - 30.06.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Laszlo-Zoltan' netværk er Laszlo Szabolcs Szolomaier.