Lasse Vanman Planitzer
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2008 (16 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tændmig.dk (Ejer) |
Største overskud: | 103' DKK Planitzer Holding ApS (2020) |
Største underskud: | -124' DKK Planitzer Holding ApS (2019) |
Største egenkapital: | 109' DKK SiteTech Webudvikling ApS (Nu: SiteTech ApS) (2018) |
Største gæld: | 435' DKK SiteTech Webudvikling ApS (Nu: SiteTech ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos DIN Egenkontrol IVS (Nu: DIN Egenkontrol ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vestiti I/S (11 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2008 i Tændmig.dk i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Martin Elkjær, Jacob Vibjerg at Lasse Vanman Planitzer stiftede Tændmig.dk den dag i maj 2008. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Lasse i 11 måneder, før fratrædelsen d. 30. april 2009.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen webportaler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. april 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Planitzer Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DIN Egenkontrol ApS
Via Planitzer Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Planitzer Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.05.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
DIN Egenkontrol IVS (Nu: DIN Egenkontrol ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
eCommerce IVS
Fratrådt som direktørDato: 06.05.2022
Registreringsdato: 06.05.2022 -
SiteTech Webudvikling ApS (Nu: SiteTech ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.04.2020
Registreringsdato: 20.04.2020
Blå bog (fortsat)
Lasse har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
11.05.2016 - Stadig aktiv
Ejer
13.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.02.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.04.2018 - 01.01.2023
Reel ejer
06.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Direktør og Reel ejer
14.07.2016 - 06.05.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.04.2016 - 20.04.2020
Reel ejer
13.05.2016 - 02.03.2021
Ejerandel: 100%
Lasse Vanman Planitzer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Planitzer Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -15' DKK. Gennem holdingselskabet Planitzer Holding ApS har Lasse derfor også andele i DIN Egenkontrol ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Lasse Vanman Planitzer, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Planitzer Holding ApS kunne fremvise et overskud på 103' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Planitzer Holding ApS kunne fremvise et underskud på 124' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 72' DKK (DIN Egenkontrol IVS (Nu: DIN Egenkontrol ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15' DKK (DIN Egenkontrol IVS (Nu: DIN Egenkontrol ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -15' DKK (Planitzer Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lasse' netværk er Rasmus Steinmetz.