Dorthe Lambertsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2008 (16 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dorthe L v/ Dorthe Lambertsen (Ejer) |
Største overskud: | 1.053' DKK Shelter Forsorgshjem Aps (2020) |
Største underskud: | -408' DKK Shelter Holding ApS (2020) |
Største egenkapital: | 1.323' DKK DLambertsen ApS (2023) |
Største gæld: | 2.340' DKK Compound Aabenraa ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos Shelter Forsorgshjem Aps (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Shelter Forsorgshjem Aps (5 år 3 måneder) |
Det hele startede i 2008 hos Dorthe L v/ Dorthe Lambertsen (tidligere Dorthe Lambertsen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Dorthe Lambertsen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Dorthe i 2 år 1 måned, før stoppet d. 31. maj 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen tøjforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. maj 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DLambertsen ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Shelter Forsorgshjem Aps
Via DLambertsen ApS -
Shelter Efterværn ApS
Via DLambertsen ApS -
Compound Aabenraa ApS
Via DLambertsen ApS
Direktørposter (3)
-
Shelter Forsorgshjem Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2019 -
DLambertsen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.07.2021 -
Compound Aabenraa ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
Shelter Forsorgshjem Aps
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.12.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
Compound Aabenraa ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.10.2021
Registreringsdato: 27.10.2021 -
Shelter Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 12.07.2021
Registreringsdato: 12.07.2021 -
DLambertsen ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.07.2021
Registreringsdato: 12.07.2021
Blå bog (fortsat)
Dorthe har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
27.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Ejer
12.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
21.12.2020 - 12.07.2021
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
21.12.2020 - 21.12.2020
Reel ejer
21.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
27.06.2019 - 12.12.2020
Direktør og Reel ejer
27.06.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
17.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Dorthe Lambertsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DLambertsen ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.323' DKK. Gennem holdingselskabet DLambertsen ApS har Dorthe derfor også andele i Shelter Forsorgshjem Aps (50-66.65%), Shelter Efterværn ApS (50-66.65%) samt Compound Aabenraa ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Dorthe Lambertsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Shelter Forsorgshjem Aps kunne fremvise et overskud på 1.053' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Shelter Holding ApS kunne fremvise et underskud på 408' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 484' DKK (Shelter Forsorgshjem Aps).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.323' DKK (DLambertsen ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 273' DKK (Compound Aabenraa ApS).
En af de forbindelser som går igen i Dorthe' netværk er Jesper Nydahl Biel.