Kim Lykkegaard Christensen
Skovstrupvej 37, 5690 Tommerup, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1987 (37 år) |
Karrieren startede hos: | INTERNATIONAL FUTURE ASSOCIATION ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lykcon (16 år 4 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 1987 hos INTERNATIONAL FUTURE ASSOCIATION ApS (tidligere ApS KBIL 9 NR. 1330) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Kim Lykkegaard Christensen i 1 år 5 måneder, inden stoppet den 3. februar 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1990 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. juli 1990.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lykcon
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Konsulent Kim L. Christensen (Nu: Lykcon) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2008
Registreringsdato: 01.05.2008 -
ApS KBIL 9 NR. 1330 (Nu: INTERNATIONAL FUTURE ASSOCIATION ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.02.1989
Registreringsdato: 03.02.1989 -
ApS KBIL 9 NR. 1330 (Nu: INTERNATIONAL FUTURE ASSOCIATION ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.1987
Registreringsdato: 01.09.1987
Blå bog (fortsat)
Kim har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.09.1987 - 03.02.1989
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?