Rene Bøttger-Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 8. aug. 2003 (21 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | KV 90 SØNDERBORG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kontor IT v/Rene Bøttger-Larsen (16 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2003 ved KV 90 SØNDERBORG A/S (tidligere GP KONTORSYSTEMER A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Rene Bøttger-Larsen i 5 år 7 måneder, før fratrædelsen den 3. april 2009.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor engroshandel med computere, ydre enheder og software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 6. juli 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kontor IT v/Rene Bøttger-Larsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
GP KONTORSYSTEMER A/S (Nu: KV 90 SØNDERBORG A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.04.2009
Registreringsdato: 03.04.2009 -
Kontor IT v/Rene Bøttger-Larsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2008
Registreringsdato: 01.04.2008 -
GP KONTORSYSTEMER A/S (Nu: KV 90 SØNDERBORG A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.08.2003
Registreringsdato: 08.08.2003
Blå bog (fortsat)
Rene har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
08.08.2003 - 03.04.2009
Ejerandel: Intet ejerskab