Dimitri Kokolodimitrakis Østerbye
Erhvervsaktiv siden: | 25. feb. 2008 (16 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Staff2get I/S (Ejer) |
Største overskud: | 7.132' DKK Delta Holdings ApS (Nu: X-Capital ApS) (2019-20) |
Største underskud: | -9.155' DKK Delta Holdings ApS (Nu: X-Capital ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 47.280' DKK Delta Holdings ApS (Nu: X-Capital ApS) (2019-20) |
Største gæld: | 37.840' DKK WINING & DINING ApS (Nu: J-J Consulting ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos KARMA SUSHI HOLDING ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Direktør af J-J Consulting ApS (10 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2008 ved Staff2get I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Bastian Bak at Dimitri Kokolodimitrakis Østerbye stiftede Staff2get I/S den dag i februar 2008. Rollen som Ejer og Stifter havde Dimitri i 6 måneder, før fratrædelsen den 31. august 2008.
Virksomheden opererede indenfor branchen arbejdsformidlingskontorer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. august 2008.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
X-Capital ApS
Ejerandel: 100% -
M.A.D Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DK Gambling ApS UNDER KONKURS
Via X-Capital ApS
Direktørposter (3)
-
X-Capital ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.10.2019 -
M.A.D Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.04.2022 -
Debitora ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.11.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (41)
-
M.A.D Consulting ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.07.2024
Registreringsdato: 11.07.2024 -
DK Holdings ApS (Nu: M.A.D. Invest ApS)
Fratrådt som direktørDato: 11.07.2024
Registreringsdato: 11.07.2024 -
Active Solutions ApS (Nu: M.A.D. Properties ApS)
Fratrådt som direktørDato: 11.07.2024
Registreringsdato: 11.07.2024
Blå bog (fortsat)
Dimitri har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
04.04.2022 - Stadig aktiv
Ejer
11.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
07.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
17.03.2022 - 11.07.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.03.2022 - 11.07.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
31.08.2020 - 11.07.2024
Ejerandel: 100%
Dimitri Kokolodimitrakis Østerbye er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn M.A.D Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 38' DKK. Igennem sit holdingselskab M.A.D Holding ApS har Dimitri dermed også ejerandele i og .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Dimitri Kokolodimitrakis Østerbye, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Delta Holdings ApS (Nu: X-Capital ApS) fremviste et overskud på 7.132' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Delta Holdings ApS (Nu: X-Capital ApS) fremviste et underskud på 9.155' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.585' DKK (DK Holdings ApS (Nu: M.A.D. Invest ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 563' DKK (Active Solutions ApS (Nu: M.A.D. Properties ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.834' DKK (Delta Holdings ApS (Nu: X-Capital ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -14' DKK (DKWT IVS (Nu: JensenFlyt ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Dimitri' netværk er Martin Storm Rasmussen.