Jesper Storm
Erhvervsaktiv siden: | 20. okt. 2020 (3 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Queenshill Gundogs ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 40' DKK Queenshill Gundogs ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af Queenshill Gundogs ApS (3 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2020 hos Queenshill Gundogs ApS i hvervet som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jesper Storm der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter havde Jesper i 2 år 9 måneder, inden stoppet den 15. august 2023.
Virksomheden specialiserede sig indenfor andre personlige serviceydelser i.a.n.. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2020-21 viste et overskud på 0' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bramblemoor
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Queenshill Gundogs ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2024
Registreringsdato: 30.09.2024 -
Bramblemoor (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 16.10.2023
Registreringsdato: 16.10.2023 -
Queenshill Gundogs ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023
Blå bog (fortsat)
Jesper har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
16.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
20.10.2020 - 30.09.2024
Ejerandel: 100%