Louise Lisner
Erhvervsaktiv siden: | 17. sep. 2010 (14 år) |
Karrieren startede hos: | Butikken I/S (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -1.973' DKK CoPilots ApS (2017) |
Største egenkapital: | 0' DKK Louise Lisner Holding IVS (Nu: Louise Lisner Holding ApS) (2019-20) |
Største gæld: | 1.640' DKK CoPilots ApS (2018) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos CoPilots ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Louise Lisner Holding ApS (6 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2010 ved Butikken I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Kirstine Blauenfeldt-Øverli at Louise Lisner stiftede Butikken I/S den dag i september 2010. Rollen som Ejer og Stifter bestred Louise i 1 år 8 måneder, før stoppet den 31. maj 2012.
Virksomheden opererede indenfor detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. maj 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Louise Lisner Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Louise Lisner Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
CoPilots ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2022
Registreringsdato: 29.06.2022 -
SwapKids ApS (Nu: CoPilots ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020 -
CoPilots ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020
Blå bog (fortsat)
Louise har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
25.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
20.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.07.2018 - 03.04.2019
Direktør
01.07.2018 - 01.01.2020
Bestyrelsesmedlem
01.01.2020 - 29.06.2022
Ejerandel: 26% -
Ejer
01.08.2017 - 31.03.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
17.09.2010 - 31.05.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Louise Lisner er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Louise Lisner Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -215' DKK. Igennem holdingselskabet Louise Lisner Holding ApS har Louise derfor også ejerandele i og .
Udforsk også koncerndiagram for Louise Lisner, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor CoPilots ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.607' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Louise' netværk er Claus Pommer.