Lars Erik Holtegaard
Erhvervsaktiv siden: | 18. mar. 2008 (16 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mytiline v/Lars Erik Holtegaard (Ejer) |
Største overskud: | 1.214' DKK MYTILINE ApS (Nu: Klovko ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -795' DKK HL AQUA HOLDING ApS (Nu: Jolino Holding Aps) (2014-15) |
Største egenkapital: | 139' DKK MYTILINE ApS (Nu: Klovko ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 4.262' DKK HL AQUA HOLDING ApS (Nu: Jolino Holding Aps) (2020-21) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos MYTILINE ApS (Nu: Klovko ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Mytiline v/Lars Erik Holtegaard (16 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2008 ved Mytiline v/Lars Erik Holtegaard i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Lars Erik Holtegaard og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Lars nu bestreddet i 16 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor havbrug.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Mytiline v/Lars Erik Holtegaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
BALANUS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
BLUE DENTAL ApS
Via BALANUS HOLDING ApS -
Blue Food Aps
Via BALANUS HOLDING ApS -
Blue Value Protein ApS
Via BALANUS HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
BALANUS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2013 -
BLUE DENTAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.05.2014 -
Blue Food Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.09.2015 -
Blue Value Protein ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2019
Tidslinje (24)
-
HL AQUA HOLDING ApS (Nu: Jolino Holding Aps)
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021 -
MYTILINE ApS (Nu: Klovko ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021 -
DANSK ØKOMUSLING ApS (Nu: Stenhøjvej 11 Aps)
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
25.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer og Direktør
17.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
27.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Lars Erik Holtegaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BALANUS HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -347' DKK. Gennem holdingselskabet BALANUS HOLDING ApS har Lars derfor også andele i BLUE DENTAL ApS (100%), Blue Food Aps (100%) og Blue Value Protein ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Lars Erik Holtegaard, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor MYTILINE ApS (Nu: Klovko ApS) kunne fremvise et overskud på 310' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor HL AQUA HOLDING ApS (Nu: Jolino Holding Aps) kunne fremvise et underskud på 795' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er René Bjørn Christensen.