Lise-Lotte Anna Strøm
Erhvervsaktiv siden: | 20. apr. 2006 (18 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | PK HOLDING, AALBORG ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.856' DKK PK HOLDING, AALBORG ApS (2018) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 43.880' DKK PK HOLDING, AALBORG ApS (2023) |
Største gæld: | 3.830' DKK PK HOLDING, AALBORG ApS (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos PK HOLDING, AALBORG ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PK HOLDING, AALBORG ApS (17 år) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2006 i PK HOLDING, AALBORG ApS som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Lise-Lotte Anna Strøm i 17 år, inden stoppet d. 11. maj 2023.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen finansielle hovedsæders virksomhed. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 3.225' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Officeflex
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Ryesgade 14 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Tutter Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Tutter Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.08.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
PK HOLDING, AALBORG ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.05.2023
Registreringsdato: 11.05.2023 -
Tutter Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.08.2022
Registreringsdato: 18.08.2022 -
Tutter Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.08.2022
Registreringsdato: 18.08.2022
Blå bog (fortsat)
Lise-Lotte har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
18.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
03.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.03.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
20.04.2006 - 11.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Lise-Lotte Anna Strøm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tutter Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 823' DKK. Igennem sit holdingselskab Tutter Holding ApS har Lise-Lotte dermed også ejerandele i & .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Lise-Lotte Anna Strøm, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Tutter Holding ApS fremviste et overskud på 713' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.225' DKK (PK HOLDING, AALBORG ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 43.880' DKK (PK HOLDING, AALBORG ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 753' DKK (Tutter Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lise-Lotte' netværk er Stefan Verner Korsgaard.