Dennis Skærup Højlund Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 17. mar. 2008 (16 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dennis Andersen Photography (Ejer) |
Største overskud: | 267' DKK Himmerlands Boligudlejning ApS (2021) |
Største underskud: | -1' DKK Himmerlands Boligudlejning II ApS (2019) |
Største egenkapital: | 744' DKK Himmerlands Boligudlejning ApS (2023) |
Største gæld: | 4.651' DKK Himmerlands Boligudlejning ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af DSHA Holding ApS (5 år 4 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2008 ved Dennis Andersen Photography i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Dennis Skærup Højlund Andersen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Dennis i 1 år 10 måneder, før fratrædelsen den 31. januar 2010.
Virksomheden opererede indenfor branchen fotografisk virksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. januar 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DSHA Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Himmerlands Boligudlejning ApS
Via DSHA Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Himmerlands Boligudlejning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2020 -
DSHA Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.05.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Himmerlands Boligudlejning II ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.06.2020
Registreringsdato: 22.06.2020 -
Himmerlands Boligudlejning ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020 -
Himmerlands Boligudlejning II ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2019
Registreringsdato: 01.06.2019
Blå bog (fortsat)
Dennis har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
21.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.06.2019 - 22.06.2020
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
17.03.2008 - 31.01.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Dennis Skærup Højlund Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DSHA Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 366' DKK. Gennem sit holdingselskab DSHA Holding ApS har Dennis dermed også andele i Himmerlands Boligudlejning ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Dennis Skærup Højlund Andersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Himmerlands Boligudlejning ApS landede et overskud på 267' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Himmerlands Boligudlejning II ApS landede et underskud på 1' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 200' DKK (Himmerlands Boligudlejning ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 744' DKK (Himmerlands Boligudlejning ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 366' DKK (DSHA Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Dennis' netværk er Martin Diget Aamann.