Martin Hjort
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2013 (11 år) |
Karrieren startede hos: | ansana I/S (Ejer) |
Største overskud: | 84' DKK Major Holding ApS (2021) |
Største underskud: | -111' DKK Spicy Web IVS (Nu: Spicy Web ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 103' DKK Spicy Web IVS (Nu: Spicy Web ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Spicy Web IVS (Nu: Spicy Web ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Major Holding ApS (9 år) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2013 hos ansana I/S i hvervet som Ejer. Martin Hjort købte sig ind i virksomheden den 1. september 2013 og havde en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Martin af: Anette Hjort. Titlen som Ejer havde Martin i 5 år 3 måneder, inden stoppet den 31. december 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Major Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Spicy Web ApS
Via Major Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Major Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2015 -
Spicy Web ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2015
Repræsentant (1)
-
Østre Boldklub (ØB)
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 04.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Østre Boldklub (ØB)
Tilknyttet som repræsentantDato: 04.04.2024
Registreringsdato: 04.04.2024 -
Hjort Marketing (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
Hjort Marketing (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 04.04.2019
Registreringsdato: 04.04.2019
Blå bog (fortsat)
Martin har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
04.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
15.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
15.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
04.04.2019 - 29.02.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.09.2013 - 31.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Martin Hjort er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Major Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -17' DKK. Gennem sit holdingselskab Major Holding ApS har Martin dermed også andele i Spicy Web ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Martin Hjort, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Major Holding ApS landede et overskud på 84' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Spicy Web IVS (Nu: Spicy Web ApS) landede et underskud på 111' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1' DKK (Spicy Web IVS (Nu: Spicy Web ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3' DKK (Major Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17' DKK (Spicy Web IVS (Nu: Spicy Web ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -17' DKK (Major Holding ApS).