Ole Pallesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2008 (16 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bolig Montør Ole Pallesen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bolig Montør Ole Pallesen (16 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2008 i Bolig Montør Ole Pallesen med titlen som Ejer. Ole Pallesen erhvervede virksomheden Bolig Montør Ole Pallesen d. 1. april 2008. Ole har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer har Ole nu bestreddet i 16 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Bolig Montør Ole Pallesen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Snedker Interiør Odense ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Snedker Interiør Odense ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Snedker Interiør Odense ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.11.2023
Registreringsdato: 30.11.2023 -
Snedker Interiør Odense ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.11.2023
Registreringsdato: 30.11.2023 -
Vino Unico I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 22.04.2022
Registreringsdato: 22.04.2022
Blå bog (fortsat)
Ole har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.04.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.02.2021 - 22.04.2022
Reel ejer
01.03.2021 - 22.04.2022
Ejerandel: 50%