Michael Fly Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 26. feb. 2008 (16 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | HaPeMiRa Venture I/S (Ejer) |
Største overskud: | 420' DKK Kisum Fattiggård ApS (2023) |
Største underskud: | -17' DKK MFP Rønbjerg Holding ApS (2022) |
Største egenkapital: | 2.980' DKK Kisum Fattiggård ApS (2022) |
Største gæld: | 5.454' DKK Kisum Fattiggård ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Rønbjerg Lagerhotel ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af Rønbjerg Lagerhotel ApS (9 år 7 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2008 ved HaPeMiRa Venture I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Hanne Søe-Christiansen, Rasmus Hald Krog, Peter Lynge Hjelm at Michael Fly Poulsen stiftede HaPeMiRa Venture I/S den dag i februar 2008. Rollen som Ejer og Stifter havde Michael i 1 år 4 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2009.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MFP Rønbjerg Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Rønbjerg Lagerhotel ApS
Via MFP Rønbjerg Holding ApS -
Kisum Fattiggård ApS
Via MFP Rønbjerg Holding ApS -
Rønbjerg Invest ApS
Via MFP Rønbjerg Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Rønbjerg Lagerhotel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.03.2015 -
MFP Rønbjerg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.02.2022 -
Rønbjerg Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.2023
Tidslinje (9)
-
Rønbjerg Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.03.2023
Registreringsdato: 14.03.2023 -
Kisum Fattiggård ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.03.2022
Registreringsdato: 23.03.2022 -
Rønbjerg Lagerhotel ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 17.02.2022
Registreringsdato: 17.02.2022
Blå bog (fortsat)
Michael har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
14.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
23.03.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.03.2022 - 15.05.2023
Reel ejer
16.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,4% -
Stifter og Ejer
03.03.2015 - 17.02.2022
Direktør og Reel ejer
03.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
26.02.2008 - 30.06.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Michael Fly Poulsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MFP Rønbjerg Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 470' DKK. Gennem sit holdingselskab MFP Rønbjerg Holding ApS har Michael dermed også andele i Rønbjerg Lagerhotel ApS (100%), Kisum Fattiggård ApS (33.34-49.99%) og Rønbjerg Invest ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Michael Fly Poulsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Kisum Fattiggård ApS landede et overskud på 420' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor MFP Rønbjerg Holding ApS landede et underskud på 17' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 420' DKK (Kisum Fattiggård ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 14' DKK (Rønbjerg Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.640' DKK (Kisum Fattiggård ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 28' DKK (Rønbjerg Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Jens Peder Fly Poulsen.