Kim Mikael Lindberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2008 (16 år) |
Karrieren startede hos: | People design v/Kim Lindberg (Ejer) |
Største overskud: | 429' DKK lavaPOINT A/S (Nu: Nedlukningsselskabet 37951684 af 30/9 2018 A/S) (2016-17) |
Største underskud: | -169' DKK Lindberg Holding & Invest ApS (2018) |
Største egenkapital: | 830' DKK lavaPOINT A/S (Nu: Nedlukningsselskabet 37951684 af 30/9 2018 A/S) (2016-17) |
Største gæld: | 569' DKK Lindberg Holding & Invest ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af People design v/Kim Lindberg (9 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2008 ved People design v/Kim Lindberg i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Kim Mikael Lindberg der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Kim i 9 år 9 måneder, før stoppet den 6. juni 2018.
Virksomheden opererede indenfor detailhandel med andre varer i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 6. juni 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lindberg Holding & Invest ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Lindberg Holding & Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.07.2016
Tidslinje (20)
-
lavaPOINT A/S (Nu: Nedlukningsselskabet 37951684 af 30/9 2018 A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.09.2018
Registreringsdato: 07.09.2018 -
People design v/Kim Lindberg (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 06.06.2018
Registreringsdato: 06.06.2018 -
lavaPOINT A/S (Nu: Nedlukningsselskabet 37951684 af 30/9 2018 A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.08.2016
Registreringsdato: 23.08.2016
Blå bog (fortsat)
Kim har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
23.08.2016 - 07.09.2018
Reel ejer
15.09.2016 - 19.09.2018
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
01.09.2008 - 06.06.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
23.04.2015 - 31.05.2016
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Bestyrelsesmedlem
17.03.2014 - 13.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor Lindberg Holding & Invest ApS kunne fremvise et overskud på 140' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Lindberg Holding & Invest ApS kunne fremvise et underskud på 169' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2' DKK (MICROPEOPLE ApS (Nu: WiseLife Academy Aps)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 129' DKK (MICROPEOPLE ApS (Nu: WiseLife Academy Aps)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -48' DKK (Lindberg Holding & Invest ApS).