Hans Wernberg
Erhvervsaktiv siden: | 22. jun. 2016 (8 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Care4Nature ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.568' DKK Care4Nature ApS (2021) |
Største underskud: | -697' DKK Care4Nature Holding ApS (2017) |
Største egenkapital: | 2.269' DKK Care4Nature ApS (2022) |
Største gæld: | 1.499' DKK Care4Nature ApS (2023) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Care4Nature ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af Care4Nature ApS (8 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2016 ved Care4Nature ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Hans Wernberg og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Hans nu bestreddet i 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen landskabspleje.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Risby Supplies
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Care4Nature Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Care4Nature ApS
Via Care4Nature Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Care4Nature ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2016 -
Care4Nature Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2016
Tidslinje (8)
-
Trivselshaver ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.03.2018
Registreringsdato: 13.03.2018 -
Risby Supplies (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 06.02.2018
Registreringsdato: 06.02.2018 -
Trivselshaver ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.08.2016
Registreringsdato: 09.08.2016
Blå bog (fortsat)
Hans har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
06.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
01.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
09.08.2016 - 13.03.2018
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
22.06.2016 - 31.07.2016
Direktør
22.06.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Hans Wernberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Care4Nature Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.321' DKK. Igennem holdingselskabet Care4Nature Holding ApS har Hans derfor også ejerandele i Care4Nature ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Hans Wernberg, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Care4Nature ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.568' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Care4Nature Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 697' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 637' DKK (Care4Nature ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.266' DKK (Care4Nature ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.321' DKK (Care4Nature Holding ApS).